Présentation du contenu :
Un index des signatures autographes présentes tant sur les pièces manuscrites qu'imprimées est également présent en tête de volume.
Une analyse des pièces manuscrites se trouve en début de volume. Seules les pièces figurant au catalogue dactylographié ont été reprises ici :
- Ms. suppl. 1500, f. 1b: Extrait du livre du Conseil de la Ville et République de Genève : "Sur la requeste du conseiller Gautier, de Noble Jaques de Normandie et de Jaques Eynard, aux fins qu'il pleust au Conseil de leur octroyer des places au Temple de Saint-Pierre".- 18 décembre 1687 (signé Du Puy)
- Ms. suppl. 1500, f. 6a: "Nomination de J. Samuel Praroman, de Lausanne, au grade de capitaine d'une demi-compagnie de 87 hommes, à incorporer dans le régiment suisse de Bettens, au service de France.- Soleure, 1er janvier 1744" (avec cachet cire, signé par Barbieri de Courteille, ambassadeur du roi de France à Soleure)
- Ms. suppl. 1500, f. 9a: Convention entre François-Xavier Chevillard de Bellemont, chevalier de Saint-Oyen, et Jean-Antoine Lullin, pour solliciter le privilège exclusif de la navigation de l'Arve.- Genève, 7-10 juillet 1752 (On y trouve les signatures de Jean-Louis Eynard, Jean-Antoine Lullin, Jaques Vieusseux et Lagier, J. Mirabaud.)
- Ms. suppl. 1500, f. 14a et c: Deux pièces concernant diverses personnes (Jaques Eynard, "Les officiers suisses", "De Saussigni", etc.) et les places [au temple].- 9 décembre 1691 - mars 1699 (On y trouve les signatures des Secrétaires [d'Etat] A[braham] Mestrezat et J[ean-Jaques] Pictet.)
- Ms. suppl. 1500, f. 14b: Canard, J.-J. du guet. Assignation à deux personnes à comparaître devant l'ancien syndic Le Fort pour l'établissement des places du sieur Eynard au Temple de Saint-Pierre.- [Genève], 15 mars 1701 (sur le même feuillet)
- Ms. suppl. 1500, f. 15a: Requête de Jaques Eynard pour l'octroi de places au Temple de Saint-Pierre.- [Genève], 1er janvier 1696 (avec réponse autographe signée de Chouet)
- Ms. suppl. 1500, f. 15b: Passeport entièrement manuscrit accordé à [Jean-Gabriel] Eynard par le consul général de Sardaigne en Suisse, pour se rendre en Italie avec sa famille.- Genève, 1er novembre 1838 (signé de Magny. En-tête Consulat général de Sardaigne en Suisse)
- Ms. suppl. 1500, f. 20b: Permis à Gab[rie]l-Ant[oi]ne Eynard d'aller et venir librement à Genève.- [Genève], 11 août an III [11 août 1795] (signé : Lagier, membre de la Commission Révolutionnaire)
- Ms. suppl. 1500, f. 26a: Requête autographe signée de Jean-Louis Eynard pour l'octroi d'une place dans le Temple de Saint-Pierre. Avec réponse autographe signée de J.-J. de Chapeaurouge (secrétaire d'Etat).- Genève, 25 avril 1757
- Ms. suppl. 1500, f. 30a et e: Deux requêtes de Jaques Eynard pour l'octroi de places dans le Temple de Saint-Pierre.- Genève, 12-16 mars 1701 - 13 novembre 1705:
--- f. 30a: première requête porte deux apostilles.- [Genève], 12 mars 1701 - 16 mars 1701. Autographe signée d'A[braham] Mestrezat (secrétaire d'Etat)
--- f. 30e: seconde requête : autographe signée de J[acques] Eynard porte un visa signé D. Sartoris.- [Genève], 13 novembre 1705
- Ms. suppl. 1500, f. 31a: Requête de Jaques Eynard pour l'octroi de places à la Madeleine pour ses deux fils.- Genève, 10 [ou 20] avril 1700 (avec une réponse autographe signée d'A[braham] Mestrezat, secrétaire d'Etat)
- Ms. suppl. 1500, f. 38b: Lettre du Commissaire ordonnateur, chef de la deuxième division de la guerre, au citoyen Eynard concernant une créance que les Frères Eynard et Schmidt ont sur le gouvernement.- Paris, [13 avril 1800]
- Ms. suppl. 1500, f. 43a: [de Traz-de Budé, Charles] (Auditeur du deuxième arrondissement). Fragment de lettre à [Jean-Gabriel] Eynard.- Genève, 26 octobre 1840
- Ms. suppl. 1500, f. 43d: Passeport entièrement manuscrit accordé à [Jean-Gabriel] Eynard par le consul général de Sardaigne en Suisse, pour se rendre en Italie avec sa famille.- Genève, 1er novembre 1828 (signé : Perret. En-tête : Consulat général de Sa Majesté Sarde en Suisse)
- Ms. suppl. 1500, f. 46a: Laissez-passer en douane, entièrement manuscrit, accordé à [Jean-Gabriel] Eynard et sa suite par l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté A[utrichienne].- Florence, 11 juin 1823 (en italien, signé : Il cte di Bombelles, avec cachet de cire)
- Ms. suppl. 1500, f. 49a: Lettre de la Municipalité de Rolle, annonçant à Gabriel-Antoine Eynard que sa candidature à la bourgeoisie de Rolle a été favorablement envisagée.- Rolle, 5 juin 1810 (signé : J. Favre, syndic. Avec légalisation par Preud'homme, juge de paix)
- Ms. suppl. 1500, f. 53d: Compte bancaire pour Gabr[ie]l-Ant[oine] Eynard.- Paris, 19 octobre 1785 (signé : Mallet père et fils)
- Ms. suppl. 1500, f. 54a: Hertner, Marie, veuve Calandrini. "Mémoire du troussel, linges et habits de Catherine Calandrini, ma fille, selon le testament de Monsieur son père... lors de son mariage avec Monsieur Michel Lullin [...]".- 14 novembre 1680 (signé : M[iche]l Lullin et Catherine Calandrini) (permettrait de rectifier une confusion de personnes dans Galiffe, "Notices généalogiques", tome 1, p. 100-101 et tome 2, p. 171 : Jean Lullin au lieu de Michel)
- Ms. suppl. 1500, f. 56b: Armée d'observation du midi. Laissez-passer pour "Hénard" [Jean-Gabriel Eynard], administrateur général des subsistances de l'armée.- Livourne, [6 avril 1802] (avec cachet de cire)
- Ms. suppl. 1500, f. 57a: Armée d'observation du midi. Laissez-passer pour [Jean-Gabriel] Eynard, employé supérieur de l'administration militaire, voyageant pour affaires de service militaire.- Florence, [16 juin 1801]
- Ms. suppl. 1500, f. 63b: Acte de vérité, entièrement manuscrit, délivré à Gabriel-Antoine Eynard par la Municipalité de Rolle.- [Rolle], 7 mai 1810 (signé : J. Favre, syndic. Avec légalisation par Preud'homme, juge de paix)
- Ms. suppl. 1500, f. 64: Décret entièrement manuscrit du Grand Conseil du Canton de Vaud, nommant Gabriel-Antoine Eynard, citoyen du Canton de Vaud.- Lausanne, 9 juin 1810